Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Robert Jacobsen | 15.12.2014 | 28.08.2017 | direktion |
Birgit Tove Jacobsen | 20.12.2001 | 28.08.2017 | direktion |
Leif Robert Jacobsen | 20.12.2001 | 20.12.2001 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1987 | 21.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Sune Ebbeskov Bogers-Jacobsen | 18.06.2004 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Birgit Tove Jacobsen | 20.12.2001 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Leif Robert Jacobsen | 20.12.2001 | 15.12.2014 | formand |
Rune Esben Ebbeskov Jacobsen | 29.05.2000 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Rolf Sune Ebbeskov Bogers-Jacobsen | 30.05.1996 | 20.12.2001 | bestyrelse |
Steen Jørgensen | 01.09.1987 | 20.12.2001 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1987 | 21.03.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1987 | 21.03.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.09.1987 | 21.03.1988 | formand |