Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingskovgårdsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-15 fjernes Navne: MURERMESTER JØRGEN MONDRUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Revisor: KH 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Stiftere: Jørgen Mondrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-22 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Direktion: Jørgen Mondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed indenfor bygge- og anlægsområdet og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Vedtægter: 1996-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 fjernes Revisor: GERMATON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Revisor: John Richard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingskovgårdsvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-30 tilføjes Direktion: Jørgen Mondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-30 tilføjes Navne: MURERMESTER JØRGEN MONDRUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Revisor: John Richard Sørensen, GERMATON ApS, KH 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Stiftere: Jørgen Mondrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)