Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-14 fjernes Binavne: G.T.I. DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 28, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Bestyrelse: Leif Dambo Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af støbeforme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Navne: SP TOOLS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt finansiering og investering og dermed beslægtede virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Vedtægter: 2004-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savværksvej 28, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sunekær 13-15, 5471 Søndersø (offentliggjort 2000-10-18)
Den 2004-04-20 tilføjes Navne: SP TOOLS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 fjernes Navne: G T i Denmark A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hønnerup Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 fjernes Bestyrelse: Torben Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-29 tilføjes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-29 fjernes Direktion: Johannes Matthiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sunekær 13-15, 5471 Søndersø (offentliggjort 2000-10-18)
Den 2000-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 52, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-02 tilføjes Bestyrelse: Johannes Matthiesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Bestyrelse: Anton Larsen Pedholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Direktion: Johannes Matthiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 fjernes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 987.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 tilføjes Binavne: G.T.I. DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 tilføjes Navne: G T i Denmark A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-17 fjernes Navne: G.T.I. DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-16 tilføjes Bestyrelse: Anton Larsen Pedholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Navne: G.T.I. DENMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-27 fjernes Navne: S. W. NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-18 tilføjes Navne: S. W. NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-17 fjernes Navne: SCAN WARE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-24 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henning Bjer regaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-26 tilføjes Navne: SCAN WARE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-25 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1311 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 52, 5591 Gelsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af støbeforme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1311 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Statsaut. revisor Henning Bjer regaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)