Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2002-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 2, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-10 fjernes Direktion: Bent Tage Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-10 fjernes Navne: JALOBE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-18 tilføjes Navne: JALOBE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-17 fjernes Navne: KOCK'S TURISTFART ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-17 tilføjes Direktion: Bent Tage Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive købmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 tilføjes Vedtægter: 1998-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-16 tilføjes Navne: KOCK'S TURISTFART ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-15 fjernes Navne: KOCK'S TURISTFART A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 fjernes Direktion: Birger Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Direktion: Birger Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 tilføjes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-15 fjernes Revisor: Søren Funder Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 fjernes Bestyrelse: Ulla Julie Simonsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 fjernes Direktion: Birger Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Navne: KOCK'S TURISTFART A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-11 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2426 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-11 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 2, 4736 Karrebæksminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2426 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Søren Funder Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)