Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nina Rosenmeier | 02.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn William Rosenmeier | 30.12.1996 | 02.09.2020 | direktion |
Nina Rosenmeier | 01.09.1987 | 30.12.1996 | direktion |
Lars William Rosenmeier | 01.09.1987 | 24.02.1996 | direktion |
Jørn William Rosenmeier | 01.09.1987 | 24.02.1996 | direktion |