Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 7, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Navne: NSI SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Revisor: SMLJ AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Stiftere: CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Høst (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Direktion: Torben Gerhard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-03 tilføjes Navne: NSI SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-02 fjernes Navne: OEM ELECTRONIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Vedtægter: 1997-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Bestyrelse: René Birch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Revisor: SMLJ AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Bestyrelse: Per Bundgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-24 fjernes Direktion: Jørgen Bent Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-29 tilføjes Navne: OEM ELECTRONIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-28 fjernes Navne: ApS SM NR. 15 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-28 fjernes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 7, 8210 Århus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1987-09-11 tilføjes Bestyrelse: Per Bundgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Direktion: Jan Godballe Børjesson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-reparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-11 tilføjes Navne: ApS SM NR. 15 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Stiftere: CHRICO TOWING & STORAGE INC. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)