Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2001-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 fjernes Direktion: Steen Sejer Elkær-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Hovedbranche: Parfumerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 fjernes Navne: B.S. RØDOVRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Stiftere: Inge Holmegaard, B.S. DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Direktion: Steen Sejer Elkær-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Per Aggerholm Baltsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er på franchisebasis at drive handel med The Body Shop produkter i henhold til "The Body Shop Franchise Agreement", som selskabet har indgået med B.S: Danmark A/S som Head Franchisee (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Vedtægter: 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1-5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Per Aggerholm Baltsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Direktion: Mette Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Direktion: Mette Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Direktion: Lone Benedickte Borgstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-02 tilføjes Navne: B.S. RØDOVRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 fjernes Navne: THE BODY SHOP RØDOVRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-04-01 tilføjes Direktion: Lone Benedickte Borgstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Direktion: Johnna Vivian Efdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Bestyrelse: Johnna Vivian Efdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 fjernes Revisor: Birthe Gärtner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 tilføjes Navne: THE BODY SHOP RØDOVRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-29 fjernes Navne: THE BODY SHOP ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-29 fjernes Bestyrelse: Inge Holmegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1-5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-19 tilføjes Bestyrelse: Inge Holmegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Direktion: Johnna Vivian Efdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Hovedbranche: Parfumerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-19 tilføjes Navne: THE BODY SHOP ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Revisor: Birthe Gärtner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Stiftere: Inge Holmegaard, B.S. DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)