Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-17 fjernes Navne: BYGGESELSKABET AF 22.12.1987 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, 3., 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Direktion: Thor Stevnss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, renovering samt køb af fast ejendom i anlægsøjemed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Vedtægter: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-12 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET AF 22.12.1987 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2701 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36, 3., 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2701 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)