Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitaldelvist | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Bestyrelse: Allan Mark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Binavne: Dan Ventor A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Direktion: Allan Mark (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-15 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: am@allan-mark.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Legale ejere: Granhaugen A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Navne: Equity Partner A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Reelle ejere: Allan Mark (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Stiftere: Karen Brink Sørensen, Allan Mark (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2007-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Algade 30-32 ApS. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SNEUM ApS. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Over Bølgen ApS. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: La Cala Hill Club Holding 1 ApS. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: La Cala Hill Club Holding 4 ApS. (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2018-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Centerholmen ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2020-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S ValueBuilding VII. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Snowdrop A/S (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Line Brink Mark (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: am@allan-mark.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: allan@allan-mark.dk (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-26 tilføjes Binavne: Dan Ventor A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-01-25 tilføjes Legale ejere: Granhaugen A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-01-24 fjernes Legale ejere: Allan Mark (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Navne: Equity Partner A/S (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2016-01-24 fjernes Navne: ALLAN MARK A/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-04-29 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, projektudvikling, byggeri, køb, salg og drift af fast ejendom, samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Aktiviteterne kan eventuelt foregå i datterselskaber med selskabet som holdingselskab. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-05-28 fjernes Binavne: DAN VENTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-05 fjernes Bestyrelse: Richard Sandmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2013-02-18 tilføjes Bestyrelse: Line Brink Mark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2013-02-18 tilføjes Legale ejere: Snowdrop A/S (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-02-18 tilføjes Reelle ejere: Line Brink Mark, Allan Mark (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: allan@allan-mark.dk (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-18 fjernes Binavne: DAN VENTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-06-06)
Den 2007-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 59, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2007-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 47, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2006-09-06 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-14 fjernes Revisor: Ole Baandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-06-06)
Den 2001-06-05 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-09 fjernes Revisor: CENSOR REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-10 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-17 tilføjes Navne: ALLAN MARK A/S (offentliggjort 2016-01-26)
Den 1993-03-16 fjernes Navne: DAN VENTOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-18 tilføjes Binavne: DAN VENTOR A/S, DAN VENTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Legale ejere: Allan Mark (offentliggjort 2016-01-26)
Den 1992-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1992-01-07 tilføjes Navne: DAN VENTOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-06 fjernes Navne: DAN VENTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-08 tilføjes Navne: DAN VENTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-07 fjernes Navne: DANVENTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-13 fjernes Revisor: Jens Erik Agerbo (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 tilføjes Navne: DANVENTOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-28 fjernes Navne: GEN-BYG INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 47, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-15 tilføjes Direktion: Allan Mark (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-15 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-15 tilføjes Navne: GEN-BYG INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Revisor: Jens Erik Agerbo, CENSOR REVISION A/S, Ole Baandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Stiftere: Karen Brink Sørensen, Allan Mark (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 1987-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-10)