Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 66, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-01-19 fjernes Navne: TEGNERIET VISUA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 fjernes Direktion: Aage Hørby Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-20 fjernes Direktion: Karen Graugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-17 fjernes Direktion: Allan Winther-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering af de debitorer, der opstår som følge af TEGNERIET VISUA ApS's normale virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Vedtægter: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Navne: TEGNERIET VISUA FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.1345 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 66, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.1345 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)