Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lien 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Binavne: DÉLICES DANOIS ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Jon Katborg (direktion) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-05-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Legale ejere: Jon Katborg (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Navne: JON KATBORG ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-06-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Stiftere: Jon Katborg (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-01-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lien 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lien 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt rådgivende ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2001-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2001-09-28 tilføjes Vedtægter: 2001-09-28 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-06-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 fjernes Revisor: AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1996-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lien 15, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-04-29)
Den 1987-09-01 tilføjes Binavne: DÉLICES DANOIS ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Jon Katborg (direktion) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-05-31 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Legale ejere: Jon Katborg (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: JON KATBORG ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: Jon Katborg (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-03)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-03)