Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-01-02 fjernes Binavne: KNAP-UNION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 55, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 fjernes Direktion: Schack Kjerulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 fjernes Navne: ALBAR SILKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Revisor: G & N Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-18 tilføjes Vedtægter: 1996-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-22 fjernes Revisor: Reg. revisor Jan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-17 tilføjes Navne: ALBAR SILKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 fjernes Navne: HCS 45 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-16 fjernes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 fjernes Revisor: Jørgen Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 55, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Binavne: KNAP-UNION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Direktion: Hans Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Navne: HCS 45 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Revisor: Jørgen Glud, Reg. revisor Jan Nielsen, DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer, G & N Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Stiftere: Hans Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)