Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Evensølundvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 fjernes Navne: FONDEN FOR TOKAI UNIVERSITY BOARDING SCHOOL IN DENMARK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kenichi Ohta (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-15 fjernes Bestyrelse: Tatsuro Matsumae (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Folkeskole o.l. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evensølundvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Evensølundvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Bestyrelse: Yusuke Dan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-01 fjernes Bestyrelse: Morito Takahashi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kiyoharu Yasuda (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Bestyrelse: Yukio Hongo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-24 tilføjes Bestyrelse: Bent Normann Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-23 fjernes Bestyrelse: Ivan Brinck Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Møller Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 fjernes Bestyrelse: Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-26 tilføjes Bestyrelse: Yukio Hongo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Bestyrelse: Toshimasa Shimizu (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 tilføjes Revisor: Kenichi Ohta (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Revisor: Hisanori Iizuka (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evensølundvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Folkeskole o.l. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: FONDEN FOR TOKAI UNIVERSITY BOARDING SCHOOL IN DENMARK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-27 tilføjes Bestyrelse: Iwao Maeshima (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-27 fjernes Bestyrelse: Vagn Aage Egon Ringius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-27 tilføjes Revisor: Iwao Maeshima, Hisanori Iizuka (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-27 fjernes Revisor: Iwao Maeshima (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-03 fjernes Bestyrelse: Tadashi Toyama (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Revisor: Deputi director Koji Fukushima (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-28 fjernes Bestyrelse: Hajime Yano (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Bestyrelse: Tatsuro Matsumae (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Revisor: Deputi director Koji Fukushima (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Bestyrelse: Sawa Tateyama (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-22 fjernes Bestyrelse: Yumio Aoki (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Bestyrelse: Yumio Aoki (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Revisor: Deputi director Koji Fukushima, Deputi director Koji Fukushima, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Formål: Fondens formål er at give undervisning til børn med henblik på disses videreuddannelse i Japan. Formålet skal varetages i samarbejde med Tokai University gennem drift af en kostskole i Danmark. Undervisningen skal tilrettelægges efter retningslinier givet af Tokai University (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 tilføjes Vedtægter: 1988-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)