Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-08-28 fjernes Navne: GRÅSTEN TRÆLAST OG BYGGECENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulsnæsvej 20-22, 6300 Gråsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 18.12.2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 fjernes Bestyrelse: Arne Hell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 fjernes Direktion: Arne Hell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 fjernes Bestyrelse: Jørn Bisgaard Svanberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Navne: GRÅSTEN TRÆLAST OG BYGGECENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2347 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-19 tilføjes Vedtægter: 1988-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulsnæsvej 20-22, 6300 Gråsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2347 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 18.12.2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)