Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor |
Den 2007-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 fjernes Navne: JPH NATURFILM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Stiftere: Søren Eich, Peter Hartmann Steensen, Jens Ploug Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Bestyrelse: Søren Eich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Direktion: Søren Eich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 tilføjes Bestyrelse: Hanne Gyldenkærne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-06 fjernes Bestyrelse: Morten Lykkegård Ploug Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-08 tilføjes Bestyrelse: Ove Johan Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, salg og distribution af film, foto og bøger samt salg af fiskerirejser og al i forbindelse med de nvænte aktiviteter stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Vedtægter: 1998-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Lykkegård Ploug Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Bestyrelse: Jens Ploug Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 tilføjes Direktion: Søren Eich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Direktion: Jens Ploug Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 fjernes Direktion: Søren Eich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 fjernes Revisor: Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Bestyrelse: Peter Hartmann Steensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 73, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Hartmann Steensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Direktion: Søren Eich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-24 tilføjes Navne: JPH NATURFILM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Revisor: Reg. revisor Villy Schrøder Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Stiftere: Søren Eich, Peter Hartmann Steensen, Jens Ploug Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)