Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Bundsgaard Steensbeck | 01.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bundsgaard Pedersen | 07.05.2018 | 31.12.2022 | direktør |
Keld Holmslykke Madsen | 20.12.2013 | 07.05.2018 | direktør |
Erik Mordhorst Platz | 21.08.2000 | 20.12.2013 | direktør |
Leif Vincentz Oppermann | 03.10.2024 | 21.08.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Platz Eskildsen | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Blume Schmidt | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Skov | 07.05.2018 | formand |
Erik Røj Jørgensen | 07.05.2018 | næstformand |
Anne Bundsgaard Steensbeck | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bundsgaard Pedersen | 07.05.2018 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Røj Jørgensen | 03.05.2010 | 06.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bundsgaard Pedersen | 03.05.2010 | 06.05.2018 | formand |
Hans Skov | 03.05.2010 | 06.05.2018 | næstformand |
Poul Flemming Horn | 03.05.2010 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Keld Holmslykke Madsen | 08.05.2006 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Hellesø Vaaben | 20.05.1996 | 03.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ludvig Ingerslev | 20.05.1996 | 08.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mordhorst Platz | 03.10.2024 | 03.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Skov | 03.10.2024 | 20.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Jensen | 03.10.2024 | 20.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hellesø Vaaben | 03.10.2024 | 20.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Robert Emil Andersen | 03.10.2024 | 28.08.1991 | bestyrelsesmedlem |