Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Sørensen | 01.06.1987 | 28.01.2003 | direktion |
Joe Lars Eyde | 01.06.1987 | 05.10.1993 | direktion |
Viggo Dresing | 01.06.1987 | 22.09.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Sørensen | 01.06.1987 | 28.01.2003 | bestyrelse |
Henrik Jakob Sørensen | 01.06.1987 | 28.01.2003 | bestyrelse |
Jane Jensen | 01.06.1987 | 28.01.2003 | bestyrelse |
Gerda Lilly Sørensen | 01.06.1987 | 28.01.2003 | formand |