Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Vedtægter: 2012-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-08)
Den 2004-10-25 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-08)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-25 tilføjes Revisor: NVR STRUER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-27 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-27 fjernes Revisor: Torben Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-06 tilføjes Navne: MARIE THORSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-05 fjernes Navne: ASX 11938 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 49, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Legale ejere: Marie Magdalene Nyby Thorsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Navne: ASX 11938 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-15 tilføjes Reelle ejere: Marie Magdalene Nyby Thorsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, Torben Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)