Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbenfald 5, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 fjernes Direktion: Egon Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Hovedbranche: Køreskoler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 fjernes Navne: EGON I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-06-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Revisor: A-revisor v/Bjarne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Stiftere: Hans Jørgen Kaptain, Erling Mortensen, Erling Godthaab Mehlsen, Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbenfald 5, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbenfald 5, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-15 tilføjes Revisor: A-revisor v/Bjarne Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, udlejning og industri, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: H & B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Navne: EGON I ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-11 fjernes Navne: EB UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-18 tilføjes Navne: EB UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-17 fjernes Navne: ApS MKML NR. 154 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-17 fjernes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbenfald 5, 9352 Dybvad (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Direktion: Anker Laden-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Navne: ApS MKML NR. 154 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H & B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Kaptain, Erling Mortensen, Erling Godthaab Mehlsen, Anker Laden-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)