Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Møller | 27.05.2002 | 30.06.2006 | direktion |
Jørgen Worning | 28.12.1978 | 27.05.2002 | direktion |
Søren Larsen | 28.12.1978 | 21.06.1990 | direktion |
Jens Erik Kehling Svendsen | 28.12.1978 | 29.09.1989 | direktion |
Erik Konggård-Andersen | 28.12.1978 | 04.05.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Møller | 27.05.2002 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Ulrik Sørensen | 11.04.1998 | 30.06.2006 | formand |
Leif Hess Rasmussen | 11.03.1998 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Jørgen Worning | 28.12.1978 | 27.05.2002 | bestyrelse |
Clauz Benjamin Anders Nielsen | 28.12.1978 | 11.03.1998 | formand |
Erik Sodemann | 28.12.1978 | 15.05.1996 | bestyrelse |
Søren Larsen | 28.12.1978 | 15.06.1992 | formand |
Bent Bryde Nielsen | 28.12.1978 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Ole Brøns | 28.12.1978 | 21.06.1990 | formand |
Jens Erik Kehling Svendsen | 28.12.1978 | 03.07.1989 | bestyrelse |
Poul Gaarden | 28.12.1978 | 04.05.1988 | bestyrelse |
Jørgen Galst | 28.12.1978 | 04.05.1988 | formand |