Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 tilføjes Binavne: Selandia Parket A/S (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive luftfartsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Navne: BenAir Operations A/S (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Navne: SELANDIA PARKET A/S (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-27 tilføjes Bestyrelse: Lone Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-26 fjernes Bestyrelse: Peter Bennedsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-19 fjernes Bestyrelse: Colette Sassine Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-27 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-19 fjernes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 2, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2019-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Fløe Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Saaby Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-16 tilføjes Legale ejere: JUTLANDIA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-06-16 tilføjes Reelle ejere: Andre Rodolphe Georges Sassine, Peter Bennedsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2019-05-12)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Bennedsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-01 tilføjes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-01 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af og handel med trægulve og andre trækomponenter. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2006-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.002.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2006-02-01 tilføjes Vedtægter: 2006-02-01 (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-23 tilføjes Binavne: SELANDIA DAN-PARKET A/S, RYMMELE TEXTIL A/S, JUT NR. 8722 A/S, DAN-PARKET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Navne: SELANDIA PARKET A/S (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2004-02-24 fjernes Navne: SELANDIA PARKET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-06-23)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-25 fjernes Binavne: SELANDIA DAN-PARKET ApS, RYMMELE TEXTIL ApS, JUT NR. 8722 ApS, DAN-PARKET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2000-08-02)
Den 2003-01-31 tilføjes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-31 fjernes Direktion: Jørgen Riis Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvej 7, 7323 Give (offentliggjort 2000-08-02)
Den 2000-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-12)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2000-04-12)
Den 2000-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-22 fjernes Direktion: Peter Christian Saaby Mathiasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-30 tilføjes Direktion: Jørgen Riis Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Saaby Mathiasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 fjernes Direktion: Sven Klærke-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-08-29 fjernes Bestyrelse: Bende Kaj Bennedsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 tilføjes Navne: SELANDIA PARKET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-07 fjernes Navne: JUT NR. 8722 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-07 fjernes Direktion: Peter Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-04 fjernes Bestyrelse: Edvin Benny Elowsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-18 tilføjes Navne: JUT NR. 8722 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-17 fjernes Navne: RYMMELE TEXTIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-29 fjernes Direktion: Colette Sassine Bennedsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-22 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-23 tilføjes Navne: RYMMELE TEXTIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-22 fjernes Navne: JUT NR. 8722 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 53, 7280 Sønder Felding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-17 tilføjes Bestyrelse: Edvin Benny Elowsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-17 tilføjes Binavne: SELANDIA DAN-PARKET ApS, RYMMELE TEXTIL ApS, JUT NR. 8722 ApS, DAN-PARKET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-17 tilføjes Navne: JUT NR. 8722 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)