Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2002-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 39, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-18 fjernes Direktion: Lone Fridal Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-18 fjernes Navne: BLOMSTERLAND AF 1987 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-04-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 fjernes Revisor: Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 fjernes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-28 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Vedtægter: 1996-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Direktion: John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-03 tilføjes Navne: BLOMSTERLAND AF 1987 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-02 fjernes Navne: BLOMSTERLAND, DANMARKSGADE 14, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-05 fjernes Direktion: Kurt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Navne: BLOMSTERLAND, DANMARKSGADE 14, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-16 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2159 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 39, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2159 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Niels Erik Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)