Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-10-08 fjernes Navne: CNB TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Væselvej 54, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Bestyrelse: Børge Nielsen-Boe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Direktion: Kurt Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-23 tilføjes Vedtægter: 1996-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 fjernes Bestyrelse: Kurt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 26.06.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-16 fjernes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-02 tilføjes Navne: CNB TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1245 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Væselvej 54, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kurt Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Kurt Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1245 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen, AKTIESELSKABET AF 26.06.1989, SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)