Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 6, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-17 fjernes Bestyrelse: Michael David Prince (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Direktion: Hans Ove Svalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-17 fjernes Navne: SVALGAARD GRAFIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Stiftere: Swen Nielsen, Steen Gensmann, Hans Ove Svalgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Bestyrelse: Torben Bach Rindsig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-25 fjernes Bestyrelse: Karl Erling Rytter Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve grafisk virksomhed, herunder handel og produktion af grafiske produkter og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Vedtægter: 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-03 fjernes Bestyrelse: Annette Svalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Bestyrelse: Steen Gensmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 6, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-20 tilføjes Bestyrelse: Steen Gensmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Direktion: Hans Ove Svalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-20 tilføjes Navne: SVALGAARD GRAFIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Stiftere: Swen Nielsen, Steen Gensmann, Hans Ove Svalgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)