Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bibranche |
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af cider og anden frugtvin (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Svend Aage Sørensen (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: post@abildlund.dk (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: abildlund v/Else og Svend Aage (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af cider og anden frugtvin (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Interessenter: Svend Aage Sørensen (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: post@abildlund.dk (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Navne: abildlund v/Else og Svend Aage (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Interessenter: Svend Aage Sørensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2013-04-30 fjernes Navne: ABILDLUND SVEND AAGE SØRENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-02 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-09-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-09-01 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1981-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Løkkebyvej 22, 5953 Tranekær (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-01 tilføjes Interessenter: Svend Aage Sørensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1981-02-01 tilføjes Navne: ABILDLUND SVEND AAGE SØRENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)