Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Direktion: Anneli Elisabet Lindblom (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-25 fjernes Direktion: Liia Nõu (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 3, 1653 København V (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Karl Joakim Andersson (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 fjernes Direktion: Nils Erik Sixten Lindberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1256 København K (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildehøjvej 27, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive hotelvirksomhed, herunder at eje og administrere hotelejendomme og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Nils Erik Sixten Lindberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Ole Anders Engebretsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Legale ejere: HOTELLINVEST HOLDING DK 1 ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Direktion: Ole Anders Engebretsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-22 fjernes Bestyrelse: Oddbjørn Lende (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehøjvej 27, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2011-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2008-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-05-02 tilføjes Bestyrelse: Oddbjørn Lende (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-02 fjernes Bestyrelse: Nils Thomas Lien (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-02 tilføjes Navne: HOTELLINVEST DK 1 ApS (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-01 fjernes Navne: HOTELLINVEST DK 1 A/S (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-02 fjernes Direktion: Hans Remi Kittelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2007-01-18 tilføjes Bestyrelse: Nils Thomas Lien (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Bestyrelse: Ronny Johnsen Wilhelmsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Direktion: Hans Remi Kittelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Direktion: Kjell Sagstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Navne: HOTELLINVEST DK 1 A/S (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-01-17 fjernes Navne: NORGANI A/S (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2007-01-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Bestyrelse: Mats Sterner (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-22 fjernes Bestyrelse: Helge Nerland (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-15 tilføjes Bestyrelse: Helge Nerland (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-15 fjernes Bestyrelse: Knut Brundtland (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Direktion: Kjell Sagstad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-15 fjernes Direktion: Knut Øystein Holli (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Knut Brundtland (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 fjernes Bestyrelse: Søren Valdemar Svend Meisling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Knut Øystein Holli (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 fjernes Direktion: Solveig Wadman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: NORGANI A/S (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: CAPONA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-02-10 tilføjes Bestyrelse: John Olof Thomas Clas Hjorth (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-10 fjernes Bestyrelse: Olle Persson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 181, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-02-18 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 181, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2003-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 36, 2840 Holte (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2001-03-01 tilføjes Direktion: Solveig Wadman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-01 fjernes Direktion: Flemming Wørzner-Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Wørzner-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-29 tilføjes Navne: CAPONA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 fjernes Navne: PRIFAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-28 tilføjes Bestyrelse: Olle Persson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-28 fjernes Bestyrelse: Bengt Evaldsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Navne: PRIFAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-14 fjernes Navne: STANCIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kjell-Åke Dahlstrøm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 fjernes Bestyrelse: Jan Lilja (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-02-04 fjernes Bestyrelse: Thomas Olof Mossberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-14 fjernes Direktion: Jan Lilja (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-24 fjernes Bestyrelse: Carl Christian Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-10 tilføjes Navne: STANCIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-09 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1289 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-09 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Mortens Gade 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1289 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)