Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2018-12-06 fjernes Bestyrelse: Knud Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-07-31 fjernes Revisor: Søren Stampe (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervang 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervang 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2005-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervang 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2005-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Banehegnet 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2003-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, handel og søfart. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 tilføjes Vedtægter: 2003-05-08 (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2002-12-13 tilføjes Revisor: Søren Stampe (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2002-12-13 fjernes Revisor: Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 tilføjes Revisor: Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banehegnet 10, 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2000-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2000-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Hrs A/S (offentliggjort 2015-02-17)
Den 1999-05-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-29 fjernes Revisor: Niels Mayland Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 fjernes Bestyrelse: Leif Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Navne: Cotec ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-23 fjernes Navne: ALUTOP 9000 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-23 fjernes Binavne: COTEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Bestyrelse: Winnie Thede Brøgger-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 fjernes Bestyrelse: Anna Marie Horn Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 fjernes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 fjernes Bestyrelse: Jan Erik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 fjernes Direktion: Jim Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Navne: ALUTOP 9000 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-29 fjernes Navne: KORSØR SHIPYARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-18 tilføjes Navne: KORSØR SHIPYARD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-17 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1303 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-17 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Binavne: COTEC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1303 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Niels Mayland Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)