Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Søndervej 3, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Bestyrelse: Per Kampmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Direktion: Jens Ole Nordgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Navne: LIVING DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Stiftere: Mogens Erik Jacobsen, Michael Elley Jacobsen, Kirsten Margrethe Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Nordgaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Bestyrelse: Bo Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 tilføjes Direktion: Jens Ole Nordgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Direktion: Bo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-24 tilføjes Bestyrelse: Mikael Thinghuus (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 fjernes Bestyrelse: Simon Stampe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2001-08-02)
Den 2007-12-19 tilføjes Bestyrelse: Simon Stampe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Bestyrelse: Michael Elley Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Bo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Direktion: Michael Elley Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Vedtægter: 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-15 tilføjes Bestyrelse: Roger Elsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Bestyrelse: Margrethe Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Birkebæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-05 tilføjes Bestyrelse: Margrethe Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-05 fjernes Bestyrelse: Kirsten Margrethe Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-17 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 fjernes Bestyrelse: Lars Langhoff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Søndervej 3, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 155, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Langhoff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Bestyrelse: Niels Vagn Jessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Direktion: Michael Elley Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 fjernes Direktion: Mogens Erik Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-12 tilføjes Navne: LIVING DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Navne: AKTIESELSKABET VEJLEVEJ 155. FREDERICIA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2001-08-02)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-31 fjernes Revisor: Reg. revisor Karl Månson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Bestyrelse: Preben Ove Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET VEJLEVEJ 155. FREDERICIA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-10 fjernes Navne: BOLIGHUSET FREDERICIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 155, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-02 tilføjes Bestyrelse: Preben Ove Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Direktion: Mogens Erik Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-02 tilføjes Navne: BOLIGHUSET FREDERICIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Revisor: Reg. revisor Karl Månson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Stiftere: Mogens Erik Jacobsen, Michael Elley Jacobsen, Kirsten Margrethe Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)