Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dyremosegaard-Hansen | 19.10.2006 | 09.01.2008 | direktion |
Flemming Larsen | 21.03.2006 | 09.01.2008 | direktion |
Dinko Radaic | 01.04.1995 | 21.03.2006 | direktion |
Henrik Salling-Bjørneboe | 01.07.1987 | 01.04.1995 | direktion |
Joachim Ralph Posener | 01.07.1987 | 12.05.1993 | direktion |
Flemming Kragh Hansen | 01.07.1987 | 15.12.1992 | direktion |
Sven Krogstrup | 01.07.1987 | 04.09.1990 | direktion |
Peter Andreas Bøggild | 01.07.1987 | 16.03.1989 | direktion |
Peter Andreas Bøggild | 01.07.1987 | 17.06.1988 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 24.09.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dyremosegaard-Hansen | 21.03.2006 | 19.10.2006 | bestyrelse |
Flemming Kragh Hansen | 21.03.2006 | 19.10.2006 | formand |
Mogens Dam | 08.10.2002 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Dinko Radaic | 01.04.1995 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Flemming Larsen | 01.07.1987 | 19.10.2006 | bestyrelse |
Jørgen Evald Handberg | 01.07.1987 | 21.03.2006 | bestyrelse |
Jørn Qviste | 01.07.1987 | 08.10.2002 | bestyrelse |
Lars Bro Olesen | 01.07.1987 | 25.04.1995 | bestyrelse |
Jens Bak Rasmussen | 01.07.1987 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Bjørn Georg Hjalmar Rolfsson | 01.07.1987 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Joachim Ralph Posener | 01.07.1987 | 12.05.1993 | bestyrelse |
Frederik Johan Ramberg | 01.07.1987 | 15.12.1992 | bestyrelse |
Ulf Barkman | 01.07.1987 | 15.12.1992 | bestyrelse |
Uffe Ambjørn | 01.07.1987 | 17.08.1992 | bestyrelse |
Sven Krogstrup | 01.07.1987 | 20.08.1990 | bestyrelse |
Henrik B Pettersen | 01.07.1987 | 20.08.1990 | bestyrelse |
Carl Erik Axel Hirsch | 01.07.1987 | 20.08.1990 | bestyrelse |
Georg Wilhelm Heidtmann | 01.07.1987 | 16.03.1989 | bestyrelse |
Henrik Verner Teide | 01.07.1987 | 14.10.1988 | bestyrelse |
Peter Andreas Bøggild | 01.07.1987 | 14.10.1988 | bestyrelse |
Tom Skjelstad | 01.07.1987 | 14.10.1988 | bestyrelse |
Gunnar Bretvin | 01.07.1987 | 17.08.1988 | bestyrelse |
Henrik Verner Teide | 01.07.1987 | 17.06.1988 | bestyrelse |
Peter Andreas Bøggild | 01.07.1987 | 17.06.1988 | bestyrelse |
Gunnar Bretvin | 01.07.1987 | 17.06.1988 | bestyrelse |
Henrik B Pettersen | 01.07.1987 | 17.06.1988 | bestyrelse |