Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Havtorn Mathiesen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Huimin Liu Mathiesen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Hytting-Andreasen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 150) | 1,03 % | 2,06 % | 3,09 % | 10,31 % |
Vagn Laier Frederiksen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birger Amdrup(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Mathiesen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
August Christian Jürgensen(virk.: 11) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Mogens Arndt(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Olesen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Christian Mathiesen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frederik Christian Mathiesen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,15 % | 3,83 % | 4,52 % | 9,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Huimin Liu Mathiesen | 18.04.2016 | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
Rasmus Hytting-Andreasen | 13.06.2016 | Jægersborggade 35, 2200 København N |
Simon Havtorn Mathiesen | 04.12.2018 | Esbern Snares Gade 20, 1725 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mogens Arndt | ||
Jens Christian Mathiesen | 01.01.2007 | Brandbakken 5B, 2840 Holte |
Susanne Mathiesen | ||
Birger Amdrup | 01.03.2012 | Strandvejen 89, 3070 Snekkersten |
August Christian Jürgensen | ||
Jacob Hjortshøj | 01.11.2021 | Olof Palmes Gade 8, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
F.C. Mathiesens Fond | 11627331 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
TERRA NORDIC A/S | 10977940 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.06.2016 | 0,00 (km) | Gammel Strandvej 215C, 3060 Espergærde | Gammel Strandvej 215C, 3060 Espergærde |
10.08.2016 | 26,07 (km) | Gammel Strandvej 215C, 3060 Espergærde | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
22.09.2017 | 0,00 (km) | Phistersvej 11, 2900 Hellerup | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
28.12.2018 | 0,00 (km) | Phistersvej 11, 2900 Hellerup | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
07.02.2019 | 0,00 (km) | Phistersvej 11, 2900 Hellerup | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
26.10.2020 | 0,00 (km) | Phistersvej 11, 2900 Hellerup | Phistersvej 11, 2900 Hellerup |
TERRA NORDIC A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 07.11.1987 (13465 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TERRANOL A/S | 30895770 |
TERRANOL HOLDING A/S | 30895746 |
Terra Nomas Holding ApS | 40699759 |
Terranor A/S | 40598081 |
TERRA NORDIC A/S | 10977940 |
Terra Nordica | 21485381 |
Terra Nova | 41645547 |
TERRA NOVA A/S | 76351414 |
TERRA NOVA EJENDOMME ApS | 35484280 |
Terra Nova Holding ApS | 36702850 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Havtorn Mathiesen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huimin Liu Mathiesen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Hytting-Andreasen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 150) Ikke aktiv i virksomheden. | 75 | 0 | 0 | 11 | 60 | 4 |
Vagn Laier Frederiksen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Birger Amdrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Susanne Mathiesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
August Christian Jürgensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Mogens Arndt(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Niels Olesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Christian Mathiesen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Frederik Christian Mathiesen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 0 % | 6 % | 44 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Havtorn Mathiesen(virk.: 2) Dir., Bestyrelsesmedlem | 2 | 1 | 0 | 1 |
Huimin Liu Mathiesen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 1 | 0 | 1 |
Rasmus Hytting-Andreasen(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 7 | 2 | 0 | 3 |
Pct. | 58 % | 17 % | 0 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Hjortshøj(virk.: 150) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 6 | 4 | 77 |
Vagn Laier Frederiksen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 4 | 2 | 0 |
Birger Amdrup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 2 |
Susanne Mathiesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 2 | 0 |
August Christian Jürgensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 9 |
Mogens Arndt(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 6 | 0 | 0 |
Niels Olesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jens Christian Mathiesen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 6 | 1 | 6 |
Frederik Christian Mathiesen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 5 | 0 | 0 |
Sum | 137 | 32 | 11 | 94 |
Pct. | 50 % | 12 % | 4 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |