Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Ernst Nielsen | 14.07.2004 | 29.11.2010 | direktion |
Jesper Olesen | 01.09.2002 | 14.07.2004 | direktion |
Jørgen Peter Jacobsen | 07.02.2000 | 01.09.2002 | direktion |
Jens-Peter Singers Sørensen | 01.02.1997 | 31.01.2000 | direktion |
John Ankjær Rasmussen | 01.07.1987 | 01.02.1997 | direktion |
Jørgen Aage Nielsen | 01.07.1987 | 17.09.1992 | direktion |
Margit Eva Coulthard | 01.07.1987 | 22.03.1990 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 04.01.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Ditlev Dornonville de la Cour | 27.05.1997 | 29.11.2010 | bestyrelse |
Marianne Nygaard Dornonville de la Cour | 30.05.1996 | 29.11.2010 | bestyrelse |
Jørgen Aage Nielsen | 30.05.1996 | 29.11.2010 | formand |
Lars Meilvang | 01.07.1987 | 29.11.2010 | bestyrelse |
Erling Videbæk | 01.07.1987 | 29.11.2010 | bestyrelse |
Marianne Nygaard Dornonville de la Cour | 01.07.1987 | 17.09.1992 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1987 | 04.01.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 04.01.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1987 | 04.01.1988 | formand |