Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Andreas Krusborg | 01.07.1987 | 26.08.1992 | direktion |
Gitte Lehnert | 01.07.1987 | 13.02.1991 | direktion |
Karen Frøsig | 01.07.1987 | 11.10.1990 | direktion |
Torben Vesterthjele Holm | 01.07.1987 | 01.09.1989 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 22.06.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Jensen Holm | 01.07.1987 | 26.08.1992 | bestyrelse |
Per Klitt Jensen | 01.07.1987 | 26.08.1992 | bestyrelse |
Erik Søfelde Pedersen | 01.07.1987 | 26.08.1992 | formand |
Gert Kristiansen | 01.07.1987 | 11.03.1992 | bestyrelse |
Peer Frimodt Hansen | 01.07.1987 | 11.03.1992 | bestyrelse |
Torben Vesterthjele Holm | 01.07.1987 | 10.10.1991 | bestyrelse |
Gunnar Kuur Stokholm | 01.07.1987 | 10.10.1991 | bestyrelse |
Erik Kaj Larsen | 01.07.1987 | 10.10.1991 | formand |
Gert Holm-Petersen | 01.07.1987 | 13.02.1991 | bestyrelse |
Henning Birch | 01.07.1987 | 13.02.1991 | formand |
Per Tretow-Loof | 01.07.1987 | 25.07.1990 | bestyrelse |
Jens Kaj Krøyer | 01.07.1987 | 25.07.1990 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1987 | 22.06.1988 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 22.06.1988 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1987 | 22.06.1988 | formand |