Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgelundvej 43, 7620 Lemvig (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Bestyrelse: Martha Lis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Binavne: KRESNAM A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Direktion: Kurt Birkegaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: lj@marthafood.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Legale ejere: Martha Lis Jensen, Kurt Birkegaard Jensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Navne: MARTHA FOOD A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Revisor: MC REVISION A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelundvej 43, 7620 Lemvig (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: lj@marthafood.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af fødevarer af enhver art samt alle hertil hørende naturlige og sædvanlige aktiviteter efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 4.950.000,00 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-11-07 tilføjes Legale ejere: Martha Lis Jensen, Kurt Birkegaard Jensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-11-07 tilføjes Vedtægter: 2008-11-07 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Røgning og saltning af fisk (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2007-12-18 tilføjes Revisor: MC REVISION A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2007-10-24 fjernes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-25 tilføjes Bestyrelse: Elmer Pash Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2007-06-25 fjernes Bestyrelse: Kresten Birkegaard Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET B. N. BRODERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3.850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Røgning og saltning af fisk (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2003-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2003-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranekærvej 8, 6372 Bylderup-Bov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-03 tilføjes Bestyrelse: Kresten Birkegaard Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-03 fjernes Bestyrelse: Christian Helge Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-26 tilføjes Hovedbranche: Anden måling og teknisk analyse (offentliggjort 2003-08-20)
Den 2001-11-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET B. N. BRODERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-06 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-03 fjernes Revisor: Egon Dall Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Bestyrelse: Christian Helge Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Direktion: Kurt Birkegaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1996-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1996-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 fjernes Bestyrelse: Martha Lis Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 fjernes Direktion: Kurt Birkegaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Bestyrelse: Knud Eskildsen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Enggården ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Navne: MARTHA FOOD A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-11-26 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1315 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-26 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranekærvej 8, 6372 Bylderup-Bov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Binavne: KRESNAM A/S (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1315 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Enggården ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egon Dall Nørgaard, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)