Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-01-16 fjernes Navne: NB INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 fjernes Direktion: Bjarne Boesen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Navne: NB INVESTMENT GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2504 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem anparts- eller aktiebesiddelse i andre selskaber at drive virksomhed med produktion, handel og industri samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Vedtægter: 1987-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2504 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)