Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangen 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Binavne: POLO ENGINEERING ApS, FUELSAMPLER ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Direktion: Henrik Nederby (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: mail@fuelsampler.dk (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Legale ejere: MARCO MARINE A/S (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Navne: FUELSAMPLER.COM ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Nederby, Sten Casper Staal, Henrik Nederby, Sten Casper Staal (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinvej 16, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nederby, Sten Casper Staal (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-07-07 fjernes Reelle ejere: Poul Rasmussen (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Henrik Nederby, Sten Casper Staal (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-04-05 tilføjes Direktion: Henrik Nederby (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-04-05 fjernes Direktion: Poul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-04-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-05 tilføjes Vedtægter: 2016-04-05 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-04-05 fjernes Bestyrelse: Poul Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-05 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: MARCO MARINE A/S (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2015-10-12 fjernes Legale ejere: MARCO HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-10-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nederby, Sten Casper Staal, Henrik Nederby, Sten Casper Staal, Poul Rasmussen (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2013-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Bro Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 fjernes Bestyrelse: Henning Storm Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed indenfor skibs- og maskinbranchen (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2006-03-22 tilføjes Navne: FUELSAMPLER.COM ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2006-03-21 fjernes Navne: FUELSAMPLER ApS (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2006-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-03-22 tilføjes Vedtægter: 2006-03-22 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2006-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fuelsampler.dk (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2005-12-12 tilføjes Navne: FUELSAMPLER ApS (offentliggjort 2005-12-19)
Den 2005-12-11 fjernes Navne: POLO ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-05-26 tilføjes Bestyrelse: Winnie Borrild Rasmussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 fjernes Bestyrelse: Niels Kjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 tilføjes Direktion: Poul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 fjernes Direktion: John Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1999-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1999-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinvej 16, 3060 Espergærde (offentliggjort 2020-11-02)
Den 1999-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 306, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-25 tilføjes Bestyrelse: Niels Kjær Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-25 fjernes Bestyrelse: Winnie Borrild Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-25 tilføjes Direktion: John Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-25 fjernes Direktion: Poul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 fjernes Bestyrelse: Per Vagner Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-31 fjernes Revisor: Birger Christian Svenonius Olufsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 fjernes Bestyrelse: Willy Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-12 fjernes Direktion: Willy Christian Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-12 fjernes Revisor: SØHOLM INVEST AF 1982 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-02 tilføjes Navne: POLO ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1383 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-07-01 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-07-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-24 tilføjes Legale ejere: MARCO HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-12)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 306, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-03-01 tilføjes Binavne: POLO ENGINEERING ApS, FUELSAMPLER ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1383 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SØHOLM INVEST AF 1982 A/S, Birger Christian Svenonius Olufsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-07)