Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Mortensen | 25.11.2005 | 24.01.2012 | direktør |
Kim Gade Pedersen | 21.06.2004 | 25.11.2005 | direktør |
Leif Dybdal | 26.05.1987 | 10.03.2004 | direktør |
Peter Mortensen | 26.05.1987 | 15.06.1994 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Stück Mortensen | 30.11.2011 | 24.01.2012 | formand |
Kristian Stück Mortensen | 25.11.2005 | 24.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kai Mortensen | 25.11.2005 | 30.11.2011 | formand |
Peter Mortensen | 21.06.2004 | 24.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kim Gade Pedersen | 21.06.2004 | 25.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lene Elisabeth Søgaard | 01.11.2001 | 10.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Leif Dybdal | 26.05.1987 | 10.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Bjerregaard Østergaard | 26.05.1987 | 10.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Tolbøll | 26.05.1987 | 01.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mortensen | 26.05.1987 | 26.08.1994 | bestyrelsesmedlem |
Aase Mortensen | 26.05.1987 | 15.06.1994 | bestyrelsesmedlem |