Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Lise Keldsbo | 29.08.2005 | 14.05.2021 | direktion |
Jørgen Rasvig | 01.02.1987 | 04.06.2005 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1987 | 22.06.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Keldsbo Rasvig | 26.03.2006 | 14.05.2021 | bestyrelse |
Julie Keldsbo Rasvig | 29.08.2005 | 14.05.2021 | formand |
Inge Lise Keldsbo | 01.02.1987 | 14.05.2021 | bestyrelse |
Frank Rasmussen | 01.02.1987 | 26.03.2006 | bestyrelse |
Jørgen Rasvig | 01.02.1987 | 04.06.2005 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.02.1987 | 22.06.1987 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1987 | 22.06.1987 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.02.1987 | 22.06.1987 | formand |