Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Akacietorvet 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 fjernes Direktion: Carl Peter Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 fjernes Navne: HAMCO BROKERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, at eje og at administrere fast ejendom samt at drive investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Vedtægter: 1995-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 fjernes Binavne: HAMCO BROKERS ApS, HAMBURG BRANDOFFICE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-25 fjernes Direktion: Peter Robert Gormsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-15 tilføjes Navne: HAMCO BROKERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-14 fjernes Navne: THONIX INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-26 tilføjes Direktion: Carl Peter Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Direktion: Jan Thonbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Bestyrelse: Steen Christian Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-18 tilføjes Navne: THONIX INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-17 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR.1322 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-17 fjernes Bestyrelse: Jens Sophus Frede Jordan (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-17 fjernes Direktion: Peter Løgstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-17 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacietorvet 3, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Binavne: HAMCO BROKERS ApS, HAMBURG BRANDOFFICE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR.1322 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)