Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Reimesch Koefoed | 20.06.1993 | 28.02.1994 | direktion |
Ole Parnam | 08.03.1993 | 27.05.1993 | direktion |
Joan Bjerregaard | 01.03.1987 | 30.08.1994 | direktion |
Steen Greve | 01.03.1987 | 20.06.1993 | direktion |
Peter Elley | 01.03.1987 | 23.03.1993 | direktion |
Hans Kristen Mørch Gundesen | 01.03.1987 | 21.06.1990 | direktion |
Knud Petersen | 01.03.1987 | 11.09.1989 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1987 | 22.07.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Otto Jørgen Brendstrup | 20.06.1993 | 28.02.1994 | bestyrelse |
Mie Sonja Egegaard | 01.03.1987 | 30.08.1994 | bestyrelse |
Jan Edgar Bjerregaard | 01.03.1987 | 30.08.1994 | bestyrelse |
Joan Bjerregaard | 01.03.1987 | 30.08.1994 | bestyrelse |
Peter Reimesch Koefoed | 01.03.1987 | 28.02.1994 | bestyrelse |
Søren Christian Clausen | 01.03.1987 | 28.02.1994 | bestyrelse |
Steen Greve | 01.03.1987 | 20.06.1993 | bestyrelse |
Hans Erik Prehn | 01.03.1987 | 27.05.1993 | bestyrelse |
Ole Parnam | 01.03.1987 | 27.05.1993 | bestyrelse |
Hans Djurhuus | 01.03.1987 | 27.05.1993 | bestyrelse |
Peter Elley | 01.03.1987 | 27.05.1993 | bestyrelse |
Hans Kristen Mørch Gundesen | 01.03.1987 | 27.05.1993 | formand |
Hans Christian Rasmussen | 01.03.1987 | 15.04.1992 | bestyrelse |
Jannik Wollny | 01.03.1987 | 03.06.1991 | bestyrelse |
Niels Agner Nielsen | 01.03.1987 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Christian Frederik Harboe Wissum | 01.03.1987 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Knud Petersen | 01.03.1987 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Jørgen Einar Christiansen | 01.03.1987 | 21.06.1990 | formand |
Preben Pihl Nygaard | 01.03.1987 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Knud Petersen | 01.03.1987 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Frode Gaustad | 01.03.1987 | 11.09.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1987 | 22.07.1987 | bestyrelse |