Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-05-14 fjernes Navne: K C TØMRER BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Revisor: PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Direktion: Kurt Frede Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Navne: K C TØMRER BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2103 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, herunder tømrer- og snedkervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 tilføjes Vedtægter: 1987-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2103 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)