Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 fjernes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-19 fjernes Navne: CBH I SØBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-19 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 fjernes Direktion: Niels Skov Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Vedtægter: 1996-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-18 tilføjes Navne: CBH I SØBY ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-17 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2168 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 1, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2168 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)