Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JAN PELBY ApS (CVR 21369934) | 30.11.1998 | 20.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
MALERFIRMAET PETER MUNCK OG SØN & MALERFIRMAET JAN PELBY I/S (CVR 31181453) | SLETTET | 18.01.2008 | 20.05.2011 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |