Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-04-14 fjernes Direktion: Lars Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 18, 4. th., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 53, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: seaway@seaway.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 53, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 53, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovre Strandvej 53, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2013-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 2., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed samt at eje og investere i aktier og/eller anparter samt handel med værdipapirer og konsulentvirksomhed og befragtning af skibe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2013-04-22 tilføjes Vedtægter: 2013-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-22 fjernes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Revisor: LOKAL REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 fjernes Revisor: JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Navne: COMMERCIAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2007-11-20)
Den 2007-10-07 fjernes Navne: COMMERCIAL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-11-20)
Den 2007-10-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Bestyrelse: Søren Osvald Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 9, 2., 1302 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2002-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Legale ejere: CIVIA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1999-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Christiansen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 1999-02-01 tilføjes Direktion: Lars Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 1999-02-01 fjernes Direktion: Søren Osvald Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-26 fjernes Bestyrelse: Vera Bloch Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-26 fjernes Direktion: Peter Sørup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Bestyrelse: Hans-Henning Bjerg-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Navne: COMMERCIAL MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-08 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1117 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Henning Bjerg-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-01-01 tilføjes Direktion: Peter Sørup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1117 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, JOHN FRIIS RÅDGIVNING APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)