Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Edslev Bjelke | 11.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Edslev Bjelke | 07.07.1987 | 11.07.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tanja Lind Bejstrup | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Ølgård Thomsen | 20.09.2023 | formand |
Morten Edslev Bjelke | 27.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Edslev Bjelke | 14.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Møberg | 04.12.2017 | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Louise Tøndborg Rask | 24.02.2014 | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Holm | 29.06.2009 | 27.01.2012 | formand |
Kenneth Remme Nielsen | 31.12.2008 | 29.06.2009 | formand |
Jette Madsen | 14.12.2004 | 09.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Sanni Edslev Bjelke Schrøder | 29.05.2000 | 24.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Morten Pedersen | 29.05.2000 | 14.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kjær Jensen | 08.06.1998 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Allan Jensen | 08.06.1998 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Marianna Skov | 08.06.1998 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Bjelke | 11.06.1993 | 08.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hjernø Offersen | 21.12.1992 | 26.06.2003 | formand |
Per Wisti Rantrud Wistisen | 21.12.1992 | 11.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Bjelke | 07.07.1987 | 21.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Hans Skovbjerg Hansen | 07.07.1987 | 21.12.1992 | bestyrelsesmedlem |