Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Jørgen Hansen | 30.06.1987 | 29.12.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsebeth Bille Hansen | 27.12.2000 | 29.12.2000 | bestyrelse |
Michael Prasanjit Baruah | 30.06.1987 | 29.12.2000 | bestyrelse |
Benny Jørgen Hansen | 30.06.1987 | 29.12.2000 | bestyrelse |
Anna Mette Hansen | 30.06.1987 | 27.12.2000 | bestyrelse |
Elsebeth Bille Hansen | 30.06.1987 | 25.06.1991 | bestyrelse |