Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Zoarparken 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 fjernes Direktion: Michael Reiersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2014-02-18 fjernes Navne: CHM TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-02-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zoarparken 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-02-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Zoarparken 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-05 tilføjes Vedtægter: 1997-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 fjernes Revisor: Hans Duschek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Revisor: Hans Duschek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 tilføjes Navne: CHM TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-07 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2604 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zoarparken 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2604 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)