Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-09 fjernes Navne: VESTJYSK VIDEO PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 55, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Direktion: Bent Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-13 fjernes Direktion: Niels Otto Degn-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i "Den fælles TV-Kanal K/S" og "Mediehuset Cox K/S". (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Vedtægter: 1991-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Bestyrelse: Helge Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Direktion: Bent Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Bestyrelse: Ib Ansgar Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Direktion: Peder Muusmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Bestyrelse: Erik Povlsgaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Direktion: Thomas Hauger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-10 fjernes Direktion: Niels Otto Degn-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Navne: VESTJYSK VIDEO PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1418 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 55, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1418 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)