Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-25 fjernes Navne: PRIMO PROFIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-08-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Stiftere: Liselotte Søjborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2010-04-09)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølgade 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2010-04-09)
Den 2010-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST, UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-28 fjernes Direktion: Preben Iver Sløk Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2005-09-16)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre (offentliggjort 2005-09-16)
Den 2005-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 38, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, marketing, handel, im- og eksport, konstruktion, programmering og anden dermed beslægtet virksomhed, herunder konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-16 tilføjes Vedtægter: 2005-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-21 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-21 fjernes Revisor: VR AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 fjernes Revisor: Flemming Jack Claus Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-26 tilføjes Navne: PRIMO PROFIL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-25 fjernes Navne: PRIMO & SØJBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Binavne: SØJBORG DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Revisor: RT-GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 fjernes Direktion: Preben Iver Sløk Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-10 tilføjes Navne: PRIMO & SØJBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-09 fjernes Navne: SØJBORG DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-06 fjernes Revisor: Reg. revisor Allan Pettersson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 fjernes Revisor: A/S PSE 38 NR. 1308 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 38, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Binavne: SØJBORG DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Direktion: Preben Iver Sløk Schrøder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Navne: SØJBORG DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Revisor: A/S PSE 38 NR. 1308, Reg. revisor Allan Pettersson, RT-GROUP A/S, Flemming Jack Claus Hansen, VR AF 1996 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Stiftere: Liselotte Søjborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)