Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-23 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-23 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-29 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-26 tilføjes Direktion: Erik Illum (direktør) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-26 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2021-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Erik Illum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-10-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET ILLUM ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Navne: Kyhn & Illum ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ILLUM ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2017-02-14 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Vedtægter: 2017-02-14 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-10 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-25 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2011-11-25 fjernes Revisor: Vita Gunborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-03-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 13, 4600 Køge (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt finansiering m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ILLUM ApS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2002-12-17 fjernes Navne: KYHN OG ILLUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2002-12-18 tilføjes Vedtægter: 2002-12-18 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-04 tilføjes Legale ejere: E. ILLUM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2000-04-03 fjernes Legale ejere: Erik Illum (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2000-04-04 tilføjes Reelle ejere: Erik Illum (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-01 tilføjes Navne: KYHN OG ILLUM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 tilføjes Legale ejere: Erik Illum (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1996-11-30 tilføjes Revisor: Vita Gunborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 fjernes Revisor: Erik Nexøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-30 fjernes Navne: KYHN & ILLUM II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-18 tilføjes Navne: KYHN & ILLUM II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-17 fjernes Navne: NIKOMED II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-17 fjernes Bestyrelse: Niels Søren Frederik Kornerup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-17 fjernes Direktion: Mette Kornerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-27 tilføjes Navne: NIKOMED II ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-26 fjernes Navne: NIKOMED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Søren Frederik Kornerup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-05-10 tilføjes Direktion: Mette Kornerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-10 tilføjes Navne: NIKOMED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-05-10 tilføjes Revisor: Erik Nexøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Stiftere: Niels Søren Frederik Kornerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)