Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-22 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Jo Harder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Direktion: Lasse Hjortnæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-22 fjernes Navne: DMIH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Revisor: Claus Christian Voigt Ørbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-07-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-07-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerød Banevej 11, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel i håndværk, industri og finansieringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-11 tilføjes Navne: DMIH A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-10 fjernes Navne: LASSE HJORTNÆS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-11 tilføjes Vedtægter: 2002-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1993-11-04 fjernes Bestyrelse: Carsten Reuther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-30 tilføjes Navne: LASSE HJORTNÆS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-29 fjernes Navne: DKNF 345 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerød Banevej 11, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-17 tilføjes Bestyrelse: Carsten Reuther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Direktion: Lasse Hjortnæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-17 tilføjes Navne: DKNF 345 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-03-17 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Revisor: Claus Christian Voigt Ørbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)